01.05.2016-dan hal-hazıra kimi – Fiziki şəxs – fərdi sahibkar (Bank fəaliyyəti və vergi sahəsində məsləhət və konsultatsiya xidmətləri).
Dəmirbank ASC – Idarə Heyəti sədrinin müşaviri
21.06.2010 -11.11.2015 – XRVXD-nin Audit idarəsinin Bank, sığorta və digər maliyyə qurumlarının auditi şöbəsinin rəisi.
01.12.2006 – 18.06.2010 – Rabitaəbank ASC Müşahidə şürasının üzvü
22.03.2006 – 01.12.2006 EVSEN holdinq – Audit komitəsinin sədri
09.03.1993 -22.03.2006 Azərbaycan Resdpublikasının Milli (Mərkəzi) Bankı Kredit təşkilatlarına nəzarət departamentinin direktor müavini, Nəzarətin metodoloqiyası və lisenziyalaşdırma departamentinin direktoru,
Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Departamentinin direktoru, Baş Iqtisadi idarənin rəisi
12.02.1992 – 09.03.1993 Arzu SKB; Toğrul SKB İdarə Heyətinin Sədri, İdarə Heyəti sədrinin müavini
02.01.1991-12.02.1992 SSRI Dövlət Bankının Azərbaycan Respublika Bankı – Bankların fəaliyyətinin koordinasiya və nəzarəti idarəsinin baş Iqtisadçısı, Baş Iqtisadi Idarənin Baş Iqtisadçısı
01.01.1988-01.01.1991 SSRI Mənzil kommunal bankının Azərbaycan Respublika Bankı – Mənzil kommunal, respublika və yerli nazirliklərin maliyyələşmə və kreditləşmə idarəsinin rəisi
05.10.1976 – 01.01.1988 SSRI Tikinti Bankının Azərbaycan Respublika kontoru
Respublika və yerli nazirliklərin maliyyələşmə və kreditləşmə söbəsinin rəisi, Nəzarət- təftiş Idarəsinin rəis müavini, Qaradağ filialının müdir müavini, Podrat təşkilatların maliyyələşmə və kreditləşmə şöbəsində böyük mühəndis.
Sahə üzrə digər əlaqədar fəaliyyət: Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzində risklərin idarəedilməsi, bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və s. mövzularda kurslar tədris etmişəm